COSTA MAGALHAES JORGE CARLOS
Informe ejecutivo de COSTA MAGALHAES JORGE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COSTA MAGALHAES JORGE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOIN THE MOMENT FORWARDING SL | Administrador Solidario | 22/12/2015 | |
JUST IN TIME HANDLING SL | Administrador Solidario | 22/12/2015 |
VINCULACIONES DE COSTA MAGALHAES JORGE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA MAGALHAES JORGE CARLOS
Empresa: JUST IN TIME HANDLING SL
Administrador Solidario
- Costa Magalhaes Jorge Carlos
- Montero Perez Victor Manuel
- Oliveira Val Ribeiro Joao-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29047 , F 122, S 8, H M 523070, I/A 4 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Empresa: JOIN THE MOMENT FORWARDING SL
Administrador Solidario
- Costa Magalhaes Jorge Carlos
- Montero Perez Victor Manuel
- Oliveira Val Ribeiro Joao-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29616 , F 194, S 8, H M 532992, I/A 3 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Administrador Mancomunado
- Cabral Dos Santos Augusto Manuel
- Costa Magalhaes Jorge Carlos
- Pereira De Oliveira Rodrigues Armando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25931 , F 22, S 8, H M 467375, I/A 5 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Empresa: VANESP IBERICA-TRANSITARIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cabral Dos Santos Augusto Manuel
- Costa Magalhaes Jorge Carlos
- Montero Perez Victor Manuel
- Pereira De Oliveira Rodrigues Armando Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24727 , F 223, S 8, H M 445150, I/A 10 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Empresa: VANESP IBERICA-TRANSITARIOS SA
Presidente
- Costa Magalhaes Jorge Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24727 , F 125, S 8, H M 445150, I/A 9 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
Empresa: VANESP IBERICA-TRANSITARIOS SA
Consejero
- Cabral Dos Santos Augusto Manuel
- Costa Magalhaes Jorge Carlos
- Pereira De Oliveira Rodrigues Armando Jose
Presidente
- Costa Magalhaes Jorge Carlos
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24727 , F 123, S 8, H M 445150, I/A 6 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-28
Empresa: VANESP IBERICA-TRANSITARIOS SA
Administrador Unico
- Costa Magalhaes Jorge Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24727 , F 123, S 8, H M 445150, I/A 6 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-28
Información de COSTA MAGALHAES JORGE CARLOS
Mostramos los datos de COSTA MAGALHAES JORGE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA MAGALHAES JORGE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos