COSTA GUIX FRANCESC XAVIER
Informe ejecutivo de COSTA GUIX FRANCESC XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COSTA GUIX FRANCESC XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XAVIER COSTA ARQUITECTES SLP | Administrador Unico | 23/07/2021 | |
XAVIER COSTA ARQUITECTES SLP | Liquidador | 23/07/2021 | 23/07/2021 |
BARCELONA ARCHITECTURE CENTER SL | Administrador Solidario | 31/01/2011 | 23/08/2012 |
SOCIETAT D'ESTUDIS I DE DIVULGACIO DEL DISSENY ELISAVA SL | Administrador Unico | 25/10/2010 |
VINCULACIONES DE COSTA GUIX FRANCESC XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA GUIX FRANCESC XAVIER
Empresa: XAVIER COSTA ARQUITECTES SLP
Liquidador
- Costa Guix Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36778 , F 102, S 8, H B 286160, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-08
Empresa: XAVIER COSTA ARQUITECTES SLP
Administrador Unico
- Costa Guix Francesc Xavier
Liquidador
- Costa Guix Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36778 , F 102, S 8, H B 286160, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-08
Empresa: BARCELONA ARCHITECTURE CENTER SL
Administrador Solidario
- Costa Guix Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42334 , F 114, S 8, H B 404251, I/A 3 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08
Empresa: BARCELONA ARCHITECTURE CENTER SL
Administrador Solidario
- Costa Guix Francesc Xavier
- Roldan Andrade Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42334 , F 111, S 8, H B 404251, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Administrador Unico
- Costa Guix Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23410 , F 170, S 8, H B 52423, I/A 13 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Información de COSTA GUIX FRANCESC XAVIER
Mostramos los datos de COSTA GUIX FRANCESC XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA GUIX FRANCESC XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos