COSTA COSTA MARIA NIEVES
Informe ejecutivo de COSTA COSTA MARIA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COSTA COSTA MARIA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMILIA QUATRE COSTAS SL | Administrador Solidario | 21/05/2019 | |
TIU TONI SL | Administrador Solidario | 27/06/2017 | |
CAN PARTIT SL | Administrador Solidario | 28/03/2014 |
VINCULACIONES DE COSTA COSTA MARIA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA COSTA MARIA NIEVES
Empresa: FAMILIA QUATRE COSTAS SL
Administrador Solidario
- Costa Costa Maria Nieves
- Costa Prats Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346, L 344, F 187, S 8, H IB 16201, I/A 1 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-07
Empresa: TIU TONI SL
Administrador Solidario
- Costa Costa Maria Nieves
- Tur Boned Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153, L 153, F 50, S 8, H IB 6949, I/A 2 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-07
Empresa: TIU TONI SL
Administrador Unico
- Costa Costa Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153, L 153, F 50, S 8, H IB 6949, I/A 2 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-07
Empresa: CAN PARTIT SL
Administrador Solidario
- Costa Costa Maria Nieves
- Tur Boned Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153, L 153, F 56, S 8, H IB 6950, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-07
Empresa: AGRUPACION SEIS SL
Administrador Unico
- Costa Costa Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57, L 57, F 28, S 8, H IB 2828, I/A 3 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-07
Empresa: AUTOS TANIT IBIZA SL
Administrador Unico
- Costa Costa Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45, L 45, F 216, S 8, H IB 2241, I/A 6 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-07
Empresa: AUTOS TANIT IBIZA SL
Administrador Unico
- Costa Costa Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45, L 45, F 216, S 8, H IB 2241, I/A 5 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-07
Información de COSTA COSTA MARIA NIEVES
Mostramos los datos de COSTA COSTA MARIA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA COSTA MARIA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos