COSTA BALLBE JUAN
Informe ejecutivo de COSTA BALLBE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE COSTA BALLBE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSTA BALLBE JUAN
Empresa: IBEXLAN SA
Administrador Unico
- Costa Ballbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34242 , F 135, S 8, H B 50938, I/A 20 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Empresa: IBEXLAN SA
Administrador Unico
- Costa Ballbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34242 , F 135, S 8, H B 50938, I/A 18 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Empresa: IBEXLAN SA
Administrador Unico
- Costa Ballbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34242 , F 135, S 8, H B 50938, I/A 18 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
Empresa: IBEXLAN SA
Administrador Unico
- Costa Ballbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34242 , F 134, S 8, H B 50938, I/A 17 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Empresa: IBEXLAN SA
Administrador Solidario
- Blasi Margenat Jaime
- Costa Ballbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34242 , F 134, S 8, H B 50938, I/A 17 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Empresa: IBEXLAN SA
Administrador Solidario
- Blasi Margenat Jaime
- Costa Ballbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34242 , F 133, S 8, H B 50938, I/A 16 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
Empresa: IBEXLAN SA
Administrador Mancomunado
- Blasi Margenat Jaime
- Costa Ballbe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34242 , F 133, S 8, H B 50938, I/A 16 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
Información de COSTA BALLBE JUAN
Mostramos los datos de COSTA BALLBE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSTA BALLBE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos