COSANO MORAGUES ELOY
Informe ejecutivo de COSANO MORAGUES ELOY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COSANO MORAGUES ELOY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARS LABORATORIOS SL | Apoderado | 24/03/2020 | |
R N B SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/12/2018 | |
LABORATORIOS BABE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2018 | |
YEGANE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/11/2018 |
VINCULACIONES DE COSANO MORAGUES ELOY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSANO MORAGUES ELOY
Empresa: HELLO SUNDAY VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alderton Alastair
- Cosano Moragues Eloy
- Cotino Mulet Pablo
- Crous Aguilera Marc
- Ford Amy
- Rivera Goya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 196885, I/A 12 b (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-46
Empresa: HELLO SUNDAY VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alderton Alastair
- Cosano Moragues Eloy
- Cotino Mulet Pablo
- Crous Aguilera Marc
- Duarte Mojica Ginna Paola
- Ford Amy
- Rivera Goya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 196885, I/A 12 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-46
Empresa: HELLO SUNDAY VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alderton Alastair
- Cosano Moragues Eloy
- Cotino Mulet Pablo
- Crous Aguilera Marc
- Ford Amy
- Rivera Goya Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065, L 8343, F 121, S 8, H V 196885, I/A 8 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-46
Empresa: HELLO SUNDAY VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Cosano Moragues Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065, L 8343, F 121, S 8, H V 196885, I/A 8 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-46
Empresa: HELLO SUNDAY VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Cosano Moragues Eloy
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065, L 8343, F 119, S 8, H V 196885, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Empresa: HELLO SUNDAY VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Cosano Moragues Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11065, L 8343, F 119, S 8, H V 196885, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Empresa: HELLO SUNDAY VENTURES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Cosano Moragues Eloy
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10947, L 8225, F 18, S 8, H V 196885, I/A 5 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-46
Empresa: ARS LABORATORIOS SL
Apoderado
- Bordils Montero Cristina
- Bringas Grande Pilar
- Cosano Moragues Eloy
- Maccanin Mas Jorge
- Moya Martin Marta
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40326 , F 65, S 8, H M 716423, I/A 2 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: R N B SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cosano Moragues Eloy
- Peydro Aznar Justo
- Tornero Feliciano Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9238, L 6521, F 15, S 8, H V 36084, I/A 20 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-46
Empresa: R N B SL
Apoderado
- Cosano Moragues Eloy
- Mora Espinosa Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9238, L 6521, F 15, S 8, H V 36084, I/A 20 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-46
VER MAS ACTOS
Información de COSANO MORAGUES ELOY
Mostramos los datos de COSANO MORAGUES ELOY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSANO MORAGUES ELOY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos