CORTINES ALONSO FERNANDO
Informe ejecutivo de CORTINES ALONSO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTINES ALONSO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA BALNEARIO DE ALCEDA | Consejero | 16/08/2022 |
VINCULACIONES DE CORTINES ALONSO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTINES ALONSO FERNANDO
Empresa: SA BALNEARIO DE ALCEDA
Consejero
- Cortines Alonso Fernando
- Cortines Alonso Josefina
- Cortines Alonso Maria De Los Milagros
- Cortines Alonso Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 216, S 8, H S 5863, I/A 10 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-39
Empresa: SA BALNEARIO DE ALCEDA
Consejero
- Cortines Alonso Fernando
- Cortines Alonso Josefina
- Cortines Alonso Maria De Los Milagros
- Cortines Alonso Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 216, S 8, H S 5863, I/A 10 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-39
Empresa: SA BALNEARIO DE ALCEDA
Consejero
- Cortines Alonso Fernando
- Cortines Alonso Josefina
- Cortines Alonso Maria De Los Milagros
- Cortines Alonso Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 215, S 8, H S 5863, I/A 9 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-39
Empresa: SA BALNEARIO DE ALCEDA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 215, S 8, H S 5863, I/A 9 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-39
Empresa: SA BALNEARIO DE ALCEDA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 215, S 8, H S 5863, I/A 7 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-39
Empresa: SA BALNEARIO DE ALCEDA
Consejero Delegado
Consejero
- Besnier Romero Luis
- Cortines Alonso Fernando
- Cortines Alonso Josefina
- Cortines Alonso Leopoldo
- Diaz Gutierrez Hipolito
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 215, S 8, H S 5863, I/A 7 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-39
Empresa: SA BALNEARIO DE ALCEDA
Consejero Delegado
Consejero
- Besnier Romero Luis
- Cortines Alonso Fernando
- Cortines Alonso Josefina
- Cortines Alonso Leopoldo
- Diaz Gutierrez Hipolito
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 214, S 8, H S 5863, I/A 5 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-39
Empresa: SA BALNEARIO DE ALCEDA
Consejero Delegado
Consejero
- Besnier Romero Luis
- Cortines Alonso Fernando
- Cortines Alonso Josefina
- Cortines Alonso Leopoldo
- Diaz Gutierrez Hipolito
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 214, S 8, H S 5863, I/A 5 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-39
Información de CORTINES ALONSO FERNANDO
Mostramos los datos de CORTINES ALONSO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTINES ALONSO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos