CORTIÑAS PERALES JAIME
Informe ejecutivo de CORTIÑAS PERALES JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTIÑAS PERALES JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LENAMECO SL | Apoderado Solidario | 06/06/2013 |
VINCULACIONES DE CORTIÑAS PERALES JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTIÑAS PERALES JAIME
Empresa: DENEB MECANIZADOS SL
Administrador Unico
- Cortiñas Perales Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 140, S 8, H T 54832, I/A 3 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-43
Empresa: DENEB MECANIZADOS SL
Administrador Unico
- Cortiñas Perales Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 140, S 8, H T 54832, I/A 2 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-43
Empresa: LENAMECO SL
Apoderado Solidario
- Cortiñas Perales Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39009 , F 79, S 8, H B 335017, I/A 3 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Empresa: NORLAND PRODUCTS SL
Administrador Unico
- Cortiñas Perales Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 96, S 8, H SS 24549, I/A 2 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-20
Información de CORTIÑAS PERALES JAIME
Mostramos los datos de CORTIÑAS PERALES JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTIÑAS PERALES JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos