CORTIÑAS BRUNO ELOISA ELENA
Informe ejecutivo de CORTIÑAS BRUNO ELOISA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTIÑAS BRUNO ELOISA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEROLD EUROPE SL | Apoderado | 09/02/2023 | |
TEROLD EUROPE SL | Apoderado | 24/11/2021 | 18/10/2022 |
TEROLD EUROPE SL | Apoderado | 18/10/2022 | |
TEROLD EUROPE SL | Apoderado | 09/06/2022 | 18/10/2022 |
VINCULACIONES DE CORTIÑAS BRUNO ELOISA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTIÑAS BRUNO ELOISA ELENA
Empresa: TEROLD EUROPE SL
Apoderado
- Brea Javier Alejandro
- Cortiñas Bruno Eloisa Elena
- Martinez Martin Javier
- Navesi Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42187 , F 202, S 8, H M 746877, I/A 10 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: TEROLD EUROPE SL
Apoderado
- Cortiñas Bruno Eloisa Elena
- Cortiñas Bruno Eloisa Elena
- Martinez Martin Javier
- Navesi Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42187 , F 201, S 8, H M 746877, I/A 7 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Empresa: TEROLD EUROPE SL
Apoderado
- Brea Javier Alejandro
- Cortiñas Bruno Eloisa Elena
- Martinez Martin Javier
- Navesi Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42187 , F 138, S 8, H M 746877, I/A 6 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: TEROLD EUROPE SL
Apoderado
- Cortiñas Bruno Eloisa Elena
- Martinez Martin Javier
- Navesi Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42187 , F 135, S 8, H M 746877, I/A 5 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: TEROLD EUROPE SL
Apoderado
- Cortiñas Bruno Eloisa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42187 , F 132, S 8, H M 746877, I/A 2 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Información de CORTIÑAS BRUNO ELOISA ELENA
Mostramos los datos de CORTIÑAS BRUNO ELOISA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTIÑAS BRUNO ELOISA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos