CORTINA GARCIA CEFERINO
Informe ejecutivo de CORTINA GARCIA CEFERINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTINA GARCIA CEFERINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAPLAN ASSESSORS SL | Administrador Unico | 08/10/2021 | |
SAILOR MEDITERRANI IV SL | Administrador Unico | 22/03/2018 | |
PROMOCIONES BAPTIS SL | Administrador Unico | 27/04/2010 | |
INMOBARNA 2006 SL | Liquidador | 22/05/2009 |
VINCULACIONES DE CORTINA GARCIA CEFERINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTINA GARCIA CEFERINO
Empresa: KAPLAN ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Cortina Garcia Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35716 , F 164, S 8, H B 277474, I/A 3 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-08
Empresa: SAILOR MEDITERRANI IV SL
Administrador Unico
- Cortina Garcia Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46332 , F 116, S 8, H B 516785, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: TINAO CUATRO SL
Administrador
- Cortina Garcia Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34573 , F 137, S 8, H B 251282, I/A 6 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-08
Empresa: APARCAMENTS SAGRERA SA
Administrador Solidario
- Cortina Garcia Ceferino
- Vidal Rebull German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26471 , F 149, S 8, H B 103917, I/A 11 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-08
Empresa: PROMOCIONES BAPTIS SL
Administrador Unico
- Cortina Garcia Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36420 , F 193, S 8, H B 288523, I/A 3 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-08
Empresa: INMOBARNA 2006 SL
Liquidador
- Cortina Garcia Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39010 , F 18, S 8, H B 335055, I/A 3 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-08
Empresa: INMOBARNA 2006 SL
Administrador Unico
- Cortina Garcia Ceferino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39010 , F 18, S 8, H B 335055, I/A 3 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-08
Empresa: APARCAMENTS SAGRERA SA
Administrador Solidario
- Cortina Garcia Ceferino
- Vidal Rebull German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26471 , F 148, S 8, H B 103917, I/A 9 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-08
Información de CORTINA GARCIA CEFERINO
Mostramos los datos de CORTINA GARCIA CEFERINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTINA GARCIA CEFERINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos