CORTINA DE ALCOCER ALBERTO
Informe ejecutivo de CORTINA DE ALCOCER ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTINA DE ALCOCER ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERCACER SL | Administrador Unico | 01/12/2015 | |
INVERSIONES ALPECOR SA | Administrador Solidario | 09/07/2013 | |
CORPORACION FINANCIERA ALCOR SL | Administrador Solidario | 09/12/2010 | |
PERCACER SA COMERCIO Y FINANZAS SA AIE | Administrador Solidario | 09/12/2010 | |
INVERSIONES CORTINA 2009 SL | Socio Unico | 13/01/2010 | |
INVERSIONES CORTINA 2009 SL | Administrador Solidario | 13/01/2010 | |
MARINE ALENA SL | Administrador Solidario | 08/05/2009 |
VINCULACIONES DE CORTINA DE ALCOCER ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTINA DE ALCOCER ALBERTO
Empresa: INVERSIONES ALPECOR SA
Administrador Solidario
- Cortina De Alcocer Alberto
- Grande Folgado Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17075 , F 116, S 8, H M 292263, I/A 9 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Administrador Solidario
- Cortina De Alcocer Alberto
- De Alcocer Y Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974 , F 177, S 8, H M 144399, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: INVERSIONES ALPECOR SA
Administrador Solidario
- Cortina De Alcocer Alberto
- Grande Folgado Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17075 , F 116, S 8, H M 292263, I/A 8 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-28
Administrador Solidario
- Cortina De Alcocer Alberto
- De Alcocer Y Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974 , F 177, S 8, H M 144399, I/A 8 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Empresa: CORPORACION FINANCIERA ALCOR SL
Administrador Solidario
- Cortina De Alcocer Alberto
- De Alcocer Y Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 162, S 8, H M 5590, I/A 27 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: PERCACER SL
Administrador Unico
- Cortina De Alcocer Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5647 , F 155, S 8, H M 92400, I/A 36 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Empresa: PERCACER SL
Administrador Solidario
- Cortina De Alcocer Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5647 , F 155, S 8, H M 92400, I/A 36 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Empresa: INVERSIONES ALPECOR SA
Administrador Solidario
- Cortina De Alcocer Alberto
- Grande Folgado Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17075 , F 116, S 8, H M 292263, I/A 7 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Empresa: PERCACER SA
Administrador Solidario
- Blanco Balin Ramon
- Cortina De Alcocer Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5647 , F 151, S 8, H M 92400, I/A 30 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
Administrador Solidario
- Cortina De Alcocer Alberto
- De Alcocer Y Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8974 , F 177, S 8, H M 144399, I/A 7 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-28
VER MAS ACTOS
Información de CORTINA DE ALCOCER ALBERTO
Mostramos los datos de CORTINA DE ALCOCER ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTINA DE ALCOCER ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos