CORTIJO GARCIA MARIA
Informe ejecutivo de CORTIJO GARCIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTIJO GARCIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPIADORAS DE CASTILLA SL | Consejero Delegado Solidario | 30/04/2019 | |
COPIADORAS DE CASTILLA SL | Presidente | 30/04/2019 | |
PROMOCIONES LA UNION - JAP SL | Administrador Solidario | 08/03/2019 | |
PROYECTOS TOBACOR 1.0 SL | Administrador Solidario | 26/02/2019 | |
COPIADORAS DE CASTILLA SL | Apoderado | 14/02/2014 | |
COPIADORAS DE CASTILLA SL | Apoderado | 15/05/2012 |
VINCULACIONES DE CORTIJO GARCIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTIJO GARCIA MARIA
Empresa: CASVA DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Cortijo De Prada Paulino
- Cortijo Garcia Elisa
- Cortijo Garcia Maria
- Garcia Carro Maria
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Cortijo Garcia Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29305 , F 215, S 8, H M 239042, I/A 38 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: CASVA DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29305 , F 214, S 8, H M 239042, I/A 36 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: COPIADORAS DE CASTILLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Cortijo Garcia Elisa
- Cortijo Garcia Maria
Presidente
- Cortijo Garcia Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 18, S 8, H VA 4057, I/A 15 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-47
Empresa: PROMOCIONES LA UNION - JAP SL
Administrador Solidario
- Cortijo Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5342, L 4249, F 90, S 8, H MA125647, I/A 2 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-29
Empresa: PROYECTOS TOBACOR 1.0 SL
Administrador Solidario
- Cortijo Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 126, S 8, H VA 26363, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-47
Empresa: CASVA DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Cortijo Garcia Elisa
- Cortijo Garcia Maria
Secretario
- Cortijo Garcia Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29305 , F 211, S 8, H M 239042, I/A 28 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Empresa: COPIADORAS DE CASTILLA SL
Apoderado
- Cortijo Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 17, S 8, H VA 4057, I/A 14 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-47
Empresa: COPIADORAS DE CASTILLA SL
Apoderado
- Cortijo Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 17, S 8, H VA 4057, I/A 13 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-47
Información de CORTIJO GARCIA MARIA
Mostramos los datos de CORTIJO GARCIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTIJO GARCIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos