CORTES SORIA FRANCISCO
Informe ejecutivo de CORTES SORIA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTES SORIA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOTOR MMR 70 SL | Administrador Unico | 31/01/2013 | 04/01/2023 |
MOTOR MMR 70 SL | Socio Unico | 31/01/2013 | 08/05/2018 |
VINCULACIONES DE CORTES SORIA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES SORIA FRANCISCO
Administrador Unico
- Cortes Soria Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 162, S 8, H CO 32985, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-14
Administrador Unico
- Cortes Soria Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 161, S 8, H CO 32985, I/A 1 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14
Socio Único
- Cortes Soria Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 161, S 8, H CO 32985, I/A 1 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14
Información de CORTES SORIA FRANCISCO
Mostramos los datos de CORTES SORIA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES SORIA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos