CORTES RIZO FRANCESC XAVIER
Informe ejecutivo de CORTES RIZO FRANCESC XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES RIZO FRANCESC XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINAVADI SL | Administrador Unico | 27/08/2024 | |
INMOVADI SL | Socio Unico | 27/07/2023 | |
INMOVADI SL | Administrador Unico | 27/07/2023 | |
PHARMA DIGEST SL | Socio Unico | 03/01/2023 | |
PHARMA DIGEST SL | Administrador Unico | 03/01/2023 | |
INSTITUTO VALENCIANO DE DIGESTIVO SLP | Socio Unico | 28/12/2021 | |
INSTITUTO VALENCIANO DE DIGESTIVO SLP | Administrador Unico | 18/10/2021 | |
INSTITUTO VALENCIANO DE DIGESTIVO SLP | Soc.Prof. | 22/03/2019 | |
PUCHADES GIL Y ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 29/02/2012 |
VINCULACIONES DE CORTES RIZO FRANCESC XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES RIZO FRANCESC XAVIER
Empresa: DINAVADI SL
Administrador Unico
- Cortes Rizo Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220374, I/A 1 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-46
Empresa: INMOVADI SL
Administrador Unico
- Cortes Rizo Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11421, L 8699, F 19, S 8, H V 212561, I/A 1 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-46
Empresa: INMOVADI SL
Socio Único
- Cortes Rizo Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11421, L 8699, F 19, S 8, H V 212561, I/A 1 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-46
Empresa: PHARMA DIGEST SL
Administrador Unico
- Cortes Rizo Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11285, L 8563, F 43, S 8, H V 208133, I/A 1 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Empresa: PHARMA DIGEST SL
Socio Único
- Cortes Rizo Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11285, L 8563, F 43, S 8, H V 208133, I/A 1 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-46
Empresa: LAURA PERIS NAVARRO Y ASOCIADOS SLP
Socio Único
- Cortes Rizo Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10645, L 7926, F 85, S 8, H V 186855, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-46
Empresa: LAURA PERIS NAVARRO Y ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Cortes Rizo Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10645, L 7926, F 83, S 8, H V 186855, I/A 3 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-46
Empresa: LAURA PERIS NAVARRO Y ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Cortes Rizo Francesc Xavier
- Peris Navarro Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10645, L 7926, F 83, S 8, H V 186855, I/A 1 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-46
Empresa: PUCHADES GIL Y ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- Cortes Rizo Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9439, L 6721, F 185, S 8, H V 147513, I/A 3 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
Empresa: PUCHADES GIL Y ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- Cortes Rizo Francesc Xavier
- Puchades Gil Ramon
Soc.Prof.
- Cortes Rizo Francesc Xavier
- Puchades Gil Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9439, L 6721, F 184, S 8, H V 147513, I/A 1 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-46
Información de CORTES RIZO FRANCESC XAVIER
Mostramos los datos de CORTES RIZO FRANCESC XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES RIZO FRANCESC XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos