CORTES REINA MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de CORTES REINA MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTES REINA MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IVANBUCO SL | Socio Unico | 28/02/2011 | |
IVANBUCO SL | Administrador Unico | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE CORTES REINA MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES REINA MARIA DEL ROSARIO
Empresa: NOA ROPA Y COMPLEMENTOS SL
Liquidador Unico
- Cortes Reina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 1, S 8, H CR 24580, I/A 2 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-13
Empresa: NOA ROPA Y COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Cortes Reina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 1, S 8, H CR 24580, I/A 2 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-13
Empresa: NOA ROPA Y COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Cortes Reina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 1, S 8, H CR 24580, I/A 1 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-13
Empresa: NOA ROPA Y COMPLEMENTOS SL
Socio Único
- Cortes Reina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601 , F 1, S 8, H CR 24580, I/A 1 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-13
Empresa: PROMOCIONES CORTES REINA SL
Liquidador
- Cortes Reina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 71, S 8, H CR 16891, I/A 3 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-13
Empresa: PROMOCIONES CORTES REINA SL
Administrador Solidario
- Cortes Reina Maria Del Rosario
- Cortes Reina Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 71, S 8, H CR 16891, I/A 3 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-13
Empresa: IVANBUCO SL
Administrador Unico
- Cortes Reina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 165, S 8, H CR 20978, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-13
Empresa: IVANBUCO SL
Socio Único
- Cortes Reina Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 165, S 8, H CR 20978, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-13
Empresa: PROMOCIONES CORTES REINA SL
Administrador Solidario
- Cortes Reina Maria Del Rosario
- Cortes Reina Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 71, S 8, H CR 16891, I/A 2 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-13
Empresa: PROMOCIONES CORTES REINA SL
Administrador Mancomunado
- Cortes Reina Maria Del Rosario
- Cortes Reina Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 71, S 8, H CR 16891, I/A 2 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-13
Información de CORTES REINA MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de CORTES REINA MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES REINA MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos