CORTES MAYANS JOAN
Informe ejecutivo de CORTES MAYANS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CORTES MAYANS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD WIDE EDUCATION PROJECT SL | Administrador Unico | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE CORTES MAYANS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES MAYANS JOAN
Empresa: BEE AND BUTTERFLY CONSULTING SL
Liquidador
- Cortes Mayans Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 477710, I/A 9 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: BEE AND BUTTERFLY CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Cortes Mayans Joan
Liquidador
- Cortes Mayans Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 477710, I/A 9 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Empresa: NAZRA INTELLIGENCE SL
Liquidador
- Cortes Mayans Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46635 , F 58, S 8, H B 526135, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: NAZRA INTELLIGENCE SL
Administrador Unico
- Cortes Mayans Joan
Liquidador
- Cortes Mayans Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46635 , F 58, S 8, H B 526135, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Mayans Joan
- Perez Lopez Claudia
- Serra Bertran Miquel
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45766 , F 118, S 8, H B 498271, I/A 4 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Empresa: BEE AND BUTTERFLY CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Cortes Mayans Joan
- Serra Bertran Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45128 , F 154, S 8, H B 477710, I/A 6 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: BEE AND BUTTERFLY CONSULTING SL
Consejero Delegado
- Cortes Mayans Joan
Consejero
- Cortes Mayans Joan
- Fages Ramio Roc
- Guitart Felip Ignacio
- Serra Bertran Miquel
Presidente
- Cortes Mayans Joan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45128 , F 154, S 8, H B 477710, I/A 6 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: NAZRA INTELLIGENCE SL
Administrador Unico
- Cortes Mayans Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46635 , F 55, S 8, H B 526135, I/A 1 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
Empresa: BAAL AGENDA CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Collado Bueren Arturo
- Cortes Mayans Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46525 , F 1, S 8, H B 522759, I/A 2 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-08
Empresa: ACUORUM HOLDING SL
Consejero Delegado
- Cortes Mayans Joan
Consejero
- Blasco Gomez Enric
- Cortes Mayans Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 108, S 8, H GC 50829, I/A 9 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-35
VER MAS ACTOS
Información de CORTES MAYANS JOAN
Mostramos los datos de CORTES MAYANS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES MAYANS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos