CORTES MARTINEZ FERNANDO FELIPE
Informe ejecutivo de CORTES MARTINEZ FERNANDO FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTES MARTINEZ FERNANDO FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RACOR FIRE SL | Administrador Unico | 24/09/2010 | 08/08/2022 |
SOCITRANS LOGISTICA SL | Administrador Mancomunado | 17/10/2014 | 01/12/2015 |
SOCITRANS LOGISTICA SL | Liquidador Mancomunado | 01/12/2015 | 01/12/2015 |
VINCULACIONES DE CORTES MARTINEZ FERNANDO FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES MARTINEZ FERNANDO FELIPE
Empresa: RACOR FIRE SL
Administrador Unico
- Cortes Martinez Fernando Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8379, L 5669, F 137, S 8, H V 111351, I/A 4 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-46
Empresa: SOCITRANS LOGISTICA SL
Liquidador Mancomunado
- Cortes Martinez Fernando Felipe
- Osma Vidal Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9860, L 7142, F 20, S 8, H V 161770, I/A 2 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-46
Empresa: SOCITRANS LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
- Cortes Martinez Fernando Felipe
- Osma Vidal Susana
Liquidador Mancomunado
- Cortes Martinez Fernando Felipe
- Osma Vidal Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9860, L 7142, F 20, S 8, H V 161770, I/A 2 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-46
Empresa: SOCITRANS LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
- Cortes Martinez Fernando Felipe
- Osma Vidal Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9860, L 7142, F 19, S 8, H V 161770, I/A 1 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-46
Empresa: RACOR FIRE SL
Administrador Unico
- Cortes Martinez Fernando Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8379, L 5669, F 136, S 8, H V 111351, I/A 2 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-46
Información de CORTES MARTINEZ FERNANDO FELIPE
Mostramos los datos de CORTES MARTINEZ FERNANDO FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES MARTINEZ FERNANDO FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos