CORTES MARTINEZ EVA
Informe ejecutivo de CORTES MARTINEZ EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES MARTINEZ EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 34 FP | Pres.Com.Ctr | 27/01/2023 | |
PENSIONS CAIXA 34 FP | Miem.Com.Ctr | 12/11/2021 | |
PENSIONS CAIXA 34 FP | MRO.COMS.CTR | 17/07/2014 |
VINCULACIONES DE CORTES MARTINEZ EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES MARTINEZ EVA
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
Pres.Com.Ctr
- Cortes Martinez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42135 , F 136, S 8, H M 663965, I/A 32 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
Miem.Com.Ctr
- Cortes Martinez Eva
- Elias Centelles Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42135 , F 134, S 8, H M 663965, I/A 24 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
Miem.Com.Ctr
- Cortes Martinez Eva
- Elias Centelles Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42135 , F 134, S 8, H M 663965, I/A 24 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
Miem.Com.Ctr
- Cortes Martinez Eva
- Morante Esteve Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37214 , F 216, S 8, H M 663965, I/A 3 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 34 FP
MRO.COMS.CTR
- Cortes Martinez Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41911 , F 186, S 8, H B 210834, I/A 79 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-08
Información de CORTES MARTINEZ EVA
Mostramos los datos de CORTES MARTINEZ EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES MARTINEZ EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos