CORTES LUQUE FELIPE
Informe ejecutivo de CORTES LUQUE FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES LUQUE FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Unico | 12/03/2019 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERMANOS CORTES LUQUE SL | Socio Unico | 02/05/2013 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HERMANOS CORTES LUQUE SL | Administrador Unico | 02/05/2013 |
VINCULACIONES DE CORTES LUQUE FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES LUQUE FELIPE
Empresa: EDIFO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Unico
- Cortes Luque Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2676 , F 31, S 8, H CO 40072, I/A 1 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-14
Administrador Unico
- Cortes Luque Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 75, S 8, H CO 31619, I/A 2 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-14
Administrador Solidario
- Cortes Luque Antonio Jose
- Cortes Luque Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 75, S 8, H CO 31619, I/A 2 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-14
Socio Único
- Cortes Luque Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 75, S 8, H CO 31619, I/A 2 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-14
Administrador Solidario
- Cortes Luque Antonio Jose
- Cortes Luque Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2258 , F 71, S 8, H CO 31619, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-14
Información de CORTES LUQUE FELIPE
Mostramos los datos de CORTES LUQUE FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES LUQUE FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos