CORTES LUNA MANUEL EMILIO
Informe ejecutivo de CORTES LUNA MANUEL EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORTES LUNA MANUEL EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIERRA DEL SEGURA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Socio Unico | 30/03/2021 | |
SIERRA DEL SEGURA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 30/03/2021 | |
LINEAL BIKE SL | Socio Unico | 13/12/2013 | |
LINEAL BIKE SL | Administrador Unico | 13/12/2013 |
VINCULACIONES DE CORTES LUNA MANUEL EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES LUNA MANUEL EMILIO
Administrador Unico
- Cortes Luna Manuel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029, L 793, F 133, S 8, H AB 28679, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-02
Socio Único
- Cortes Luna Manuel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029, L 793, F 133, S 8, H AB 28679, I/A 1 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-02
Empresa: LINEAL BIKE SL
Administrador Unico
- Cortes Luna Manuel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939, L 703, F 6, S 8, H AB 23811, I/A 1 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-02
Empresa: LINEAL BIKE SL
Socio Único
- Cortes Luna Manuel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939, L 703, F 6, S 8, H AB 23811, I/A 1 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-02
Empresa: DEPORTEXTILAB SL
Administrador Unico
- Cortes Luna Manuel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 695, F 89, S 8, H AB 23350, I/A 2 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-02
Empresa: DEPORTEXTILAB SL
Administrador Unico
- Cortes Luna Manuel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931, L 695, F 89, S 8, H AB 23350, I/A 1 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-02
Empresa: INTERMEDIOS ALBACETE SL
Administrador Unico
- Cortes Luna Manuel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 213, S 8, H AB 21383, I/A 3 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-02
Empresa: INTERMEDIOS ALBACETE SL
Administrador Unico
- Cortes Luna Manuel Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895, L 659, F 213, S 8, H AB 21383, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-02
Empresa: HERNANDEZ CORTES LUNA SL
Administrador Solidario
- Cortes Luna Manuel Emilio
- Soriano Hernandez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 567, F 164, S 8, H AB 15025, I/A 3 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-02
Información de CORTES LUNA MANUEL EMILIO
Mostramos los datos de CORTES LUNA MANUEL EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES LUNA MANUEL EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos