CORTES ESCOBAR ENCARNACION
Informe ejecutivo de CORTES ESCOBAR ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTES ESCOBAR ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EFFICIENCY ARCADE SL | Administrador Unico | 21/05/2024 | |
ENCA CAPITAL INMO SL | Administrador Solidario | 26/09/2018 | |
ENCA CAPITAL VENTURES SL | Socio Unico | 27/03/2018 | |
ENCA CAPITAL VENTURES SL | Administrador Unico | 27/03/2018 |
VINCULACIONES DE CORTES ESCOBAR ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES ESCOBAR ENCARNACION
Empresa: EFFICIENCY ARCADE SL
Administrador Unico
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA157766, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-29
Empresa: CASAC CAPITAL INVESTMENT SL
Liquidador
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578, L 4485, F 50, S 8, H MA137418, I/A 2 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-29
Empresa: CASAC CAPITAL INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578, L 4485, F 50, S 8, H MA137418, I/A 2 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-29
Empresa: CLEAN SUSTAINABLE INMO SL
Administrador Solidario
- Conde Cortes Miguel Angel
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5691, L 4598, F 197, S 8, H MA143157, I/A 4 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-29
Empresa: CLEAN SUSTAINABLE INMO SL
Administrador Unico
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5691, L 4598, F 197, S 8, H MA143157, I/A 4 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-29
Empresa: CLEAN SUSTAINABLE INMO SL
Administrador Unico
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5691, L 4598, F 197, S 8, H MA143157, I/A 3 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-29
Empresa: ENCA CAPITAL VENTURES SL
Administrador Unico
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5713, L 4620, F 218, S 8, H MA144367, I/A 1 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-29
Empresa: ENCA CAPITAL VENTURES SL
Socio Único
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5713, L 4620, F 218, S 8, H MA144367, I/A 1 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-29
Empresa: CASAC CAPITAL INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Cortes Escobar Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5578, L 4485, F 49, S 8, H MA137418, I/A 1 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-6-29
Información de CORTES ESCOBAR ENCARNACION
Mostramos los datos de CORTES ESCOBAR ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES ESCOBAR ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos