CORTES DIAZ ANTONIO
Informe ejecutivo de CORTES DIAZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE CORTES DIAZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS METALPLAST SL | Administrador Unico | 17/05/2022 | |
CONCESUR TRUCKS SL | Apoderado Solidario | 31/07/2018 | |
HELPFLEET SL | Administrador Unico | 12/05/2017 | |
SALGAR AUTOMOCION SL | Administrador Solidario | 24/01/2017 | |
SALGAR AUTOMOCION SL | Apoderado | 21/12/2016 | |
MECANIZADOS METALPLAST SA | Administrador Mancomunado | 27/08/2012 | |
HELPFLEET SL | Socio Unico | 14/10/2011 |
VINCULACIONES DE CORTES DIAZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES DIAZ ANTONIO
Empresa: MECANIZADOS METALPLAST SL
Administrador Unico
- Cortes Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12077 , F 123, S 8, H M 190377, I/A 9 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: MECANIZADOS METALPLAST SL
Administrador Solidario
- Cortes Diaz Antonio
- Cortes Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12077 , F 123, S 8, H M 190377, I/A 9 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: CONCESUR TRUCKS SL
Apoderado Solidario
- Cortes Diaz Antonio
- Miro Berenguer Jose Antonio
- Plaza Muñoz Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6556 , F 183, S 8, H SE117961, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-41
Empresa: HELPFLEET SL
Administrador Unico
- Cortes Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 94, S 8, H GR 40289, I/A 2 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Administrador Unico
- Cortes Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 3, S 8, H GR 46304, I/A 3 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-18
Empresa: SALGAR AUTOMOCION SL
Administrador Solidario
- Cortes Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 127, S 8, H GR 40121, I/A 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-18
Empresa: SALGAR AUTOMOCION SL
Apoderado
- Cortes Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1432 , F 126, S 8, H GR 40121, I/A 8 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-18
Empresa: MECANIZADOS METALPLAST SL
Administrador Solidario
- Cortes Diaz Antonio
- Cortes Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12077 , F 122, S 8, H M 190377, I/A 8 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Empresa: MECANIZADOS METALPLAST SL
Administrador Mancomunado
- Cortes Diaz Antonio
- Cortes Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12077 , F 122, S 8, H M 190377, I/A 8 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Administrador Unico
- Cortes Diaz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 1, S 8, H GR 46304, I/A 1 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-18
VER MAS ACTOS
Información de CORTES DIAZ ANTONIO
Mostramos los datos de CORTES DIAZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES DIAZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos