CORTES DE ABAJO ENRIQUE
Informe ejecutivo de CORTES DE ABAJO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES DE ABAJO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL BARCO DE KANOCA SL | Administrador Unico | 09/09/2024 | |
SKR PREPARADORES SL | Administrador Unico | 09/09/2024 | |
DOÑA KATRINA SL | Administrador Unico | 28/07/2023 | |
ME LO INVENTO HOSPITALITY SL | Apoderado | 10/11/2022 | |
KANOCA CONSULTING SL | Administrador Unico | 06/08/2022 | |
DOÑA KATRINA SL | Apoderado | 13/09/2018 |
VINCULACIONES DE CORTES DE ABAJO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES DE ABAJO ENRIQUE
Empresa: SKR PREPARADORES SL
Administrador Unico
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830981, I/A 1 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: EL BARCO DE KANOCA SL
Administrador Unico
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830980, I/A 1 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: SKR PREPARADORES SL
Apoderado
- Cordoba Largo Ana
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453042, I/A 12 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: SKR PREPARADORES SL
Administrador Solidario
- Aguilar Bronchalo Ignacio
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453042, I/A 12 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: SKR PREPARADORES SL
Administrador Solidario
- Aguilar Bronchalo Ignacio
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453042, I/A 9 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: SKR PREPARADORES SL
Administrador Unico
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453042, I/A 9 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Empresa: DOÑA KATRINA SL
Administrador Unico
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38046 , F 50, S 8, H M 677329, I/A 4 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: SKR PREPARADORES SL
Administrador Unico
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25155 , F 145, S 8, H M 453042, I/A 7 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Empresa: ME LO INVENTO HOSPITALITY SL
Apoderado
- Cortes De Abajo David
- Cortes De Abajo Enrique
- Diez Cañamares Luis
- Lopez Diaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43379 , F 113, S 8, H M 766267, I/A 3 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: KANOCA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Cortes De Abajo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43905 , F 81, S 8, H M 774799, I/A 1 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
VER MAS ACTOS
Información de CORTES DE ABAJO ENRIQUE
Mostramos los datos de CORTES DE ABAJO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES DE ABAJO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos