CORTES CUENCA ROBERTO
Informe ejecutivo de CORTES CUENCA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTES CUENCA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERGODESIGN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2010 | |
ERGODESIGN SA | Consejero | 24/12/2008 |
VINCULACIONES DE CORTES CUENCA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CUENCA ROBERTO
Empresa: EXPANSOR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Cuenca Roberto
- Cuenca Muñoz Maria De La Soledad
- Ribas Rodriguez Mario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27465 , F 101, S 8, H M 24521, I/A 22 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: ERGODESIGN SA
Consejero
- Cortes Cuenca Roberto
- Cuenca Muñoz Maria De La Soledad
- Ribas Rodriguez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27243 , F 152, S 8, H M 24668, I/A 23 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
Empresa: EXPANSOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Cuenca Roberto
- Cuenca Muñoz Maria De La Soledad
- Ribas Rodriguez Mario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27465 , F 98, S 8, H M 24521, I/A 20 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
Empresa: EXPANSOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cortes Cuenca Roberto
- Cuenca Muñoz Maria De La Soledad
- Ribas Rodriguez Mario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27465 , F 97, S 8, H M 24521, I/A 18 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Empresa: ERGODESIGN SA
Consejero
- Cortes Cuenca Roberto
- Cuenca Muñoz Maria De La Soledad
- Ribas Rodriguez Mario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27243 , F 150, S 8, H M 24668, I/A 19 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: EXPANSOR SA
Secretario
- Cortes Cuenca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 187, S 8, H M 24521, I/A 13 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: EXPANSOR SA
Apoderado
- Cortes Cuenca Roberto
- Ribas Rodriguez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27465 , F 96, S 8, H M 24521, I/A 15 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-28
Empresa: ERGODESIGN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortes Cuenca Roberto
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 220, S 8, H M 24668, I/A 17 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Empresa: ERGODESIGN SA
Secretario
- Cortes Cuenca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 220, S 8, H M 24668, I/A 16 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Empresa: ERGODESIGN SA
Presidente
Secretario
- Cortes Cuenca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 219, S 8, H M 24668, I/A 14 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
VER MAS ACTOS
Información de CORTES CUENCA ROBERTO
Mostramos los datos de CORTES CUENCA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CUENCA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos