CORTES CORTES ROSA MARIA
Informe ejecutivo de CORTES CORTES ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CORTES CORTES ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA SA | Apoderado | 22/04/2009 | 18/02/2014 |
VENTURE INVERCARIA SA | Apoderado | 20/10/2011 | 18/10/2013 |
PROMONEVADA SA | Consejero | 14/08/2009 | 05/08/2010 |
CETURSA SIERRA NEVADA SA | Consejero | 09/02/2009 | 05/08/2010 |
VINCULACIONES DE CORTES CORTES ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CORTES ROSA MARIA
Apoderado
- Cortes Cortes Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5234 , F 129, S 8, H SE 1557, I/A 118 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41
Apoderado
- Cortes Cortes Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 108, S 8, H SE 61757, I/A 50 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-41
Apoderado
- Cortes Cortes Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5424 , F 102, S 8, H SE 61757, I/A 34 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-41
Empresa: PROMONEVADA SA
Consejero
- Baron Rivero Carlos
- Cortes Cortes Rosa Maria
- Sociedad Para La Promocion Y Reconversion Economic
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 88, S 8, H GR 1133, I/A 35 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-18
Empresa: CETURSA SIERRA NEVADA SA
Consejero
Director General
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 108, S 8, H GR 5298, I/A 123 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-18
Empresa: PROMONEVADA SA
Consejero
- Cortes Cortes Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 87, S 8, H GR 1133, I/A 32 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-18
Apoderado
- Cortes Cortes Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 175, S 8, H SE 1557, I/A 90 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-41
Empresa: CETURSA SIERRA NEVADA SA
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 105, S 8, H GR 5298, I/A 117 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-18
Información de CORTES CORTES ROSA MARIA
Mostramos los datos de CORTES CORTES ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CORTES ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos