CORTES CONTRERAS MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de CORTES CONTRERAS MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTES CONTRERAS MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SA | Vicesecretario No Consejero | 23/11/2020 | |
SANTANDER ASSURANCE SOLUTIONS SA | Vicesecretario No Consejero | 27/02/2020 | |
SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA SA | Vicesecretario No Consejero | 06/08/2019 |
VINCULACIONES DE CORTES CONTRERAS MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CONTRERAS MARIA ISABEL
Presidente
Vicesecretario No Consejero
- Aroza Garcia Elena
- Cortes Contreras Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37816 , F 39, S 8, H M 3, I/A 192 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Vicesecretario No Consejero
- Cortes Contreras Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38105 , F 107, S 8, H M 164680, I/A 105 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: GLOBAL LUKUGA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Aroza Garcia Elena
- Cortes Contreras Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39826 , F 48, S 8, H M 707539, I/A 3 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Consejero
M.Comit.Aud
Presidente
Pte.Comit.Au
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Aroza Garcia Elena
- Cortes Contreras Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37816 , F 29, S 8, H M 3, I/A 183 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Vicesecretario No Consejero
- Cortes Contreras Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35349 , F 140, S 8, H M 34623, I/A 195 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Información de CORTES CONTRERAS MARIA ISABEL
Mostramos los datos de CORTES CONTRERAS MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CONTRERAS MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos