CORTES CERDAN RAUL
Informe ejecutivo de CORTES CERDAN RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CORTES CERDAN RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOX FULL SERVICES SL | Apoderado | 16/03/2021 | 28/04/2023 |
PC SHOPPING PLATFORM SL | Apoderado | 12/03/2021 | 28/04/2023 |
SEIM IBERICA SL | Apoderado | 11/03/2021 | 28/04/2023 |
INNOVA LOGIC TRANSPORTES SL | Apoderado | 11/03/2021 | 28/04/2023 |
PARDO CARNICERO TRANSPORTES SL | Apoderado | 16/03/2021 | 28/04/2023 |
HERITAGE VALUE SL | Apoderado | 16/03/2021 | 28/04/2023 |
SECOMSA IBERICA SL | Apoderado | 11/03/2021 | 28/04/2023 |
PARDO CARNICERO CAPITAL SL | Apoderado | 06/09/2021 | 28/04/2023 |
VINCULACIONES DE CORTES CERDAN RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CERDAN RAUL
Empresa: SEIM IBERICA SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10894, L 8172, F 90, S 8, H V 195174, I/A 7 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-46
Empresa: SECOMSA IBERICA SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10936, L 8214, F 168, S 8, H V 196558, I/A 3 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-46
Empresa: PC SHOPPING PLATFORM SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9878, L 7160, F 202, S 8, H V 162400, I/A 10 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-46
Empresa: PARDO CARNICERO TRANSPORTES SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10811, L 8090, F 108, S 8, H V 192378, I/A 8 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-46
Empresa: INNOVA LOGIC TRANSPORTES SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8410, L 5700, F 145, S 8, H V 112437, I/A 24 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-46
Empresa: BOX FULL SERVICES SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10501, L 7782, F 87, S 8, H V 182029, I/A 9 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-46
Empresa: HERITAGE VALUE SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10649, L 7930, F 89, S 8, H V 186999, I/A 6 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-46
Empresa: PARDO CARNICERO CAPITAL SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11037, L 8315, F 40, S 8, H V 199923, I/A 7 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-46
Empresa: PARDO CARNICERO CAPITAL SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11037, L 8315, F 39, S 8, H V 199923, I/A 3 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-46
Empresa: PARDO CARNICERO TRANSPORTES SL
Apoderado
- Cortes Cerdan Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10811, L 8090, F 107, S 8, H V 192378, I/A 3 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-46
VER MAS ACTOS
Información de CORTES CERDAN RAUL
Mostramos los datos de CORTES CERDAN RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CERDAN RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos