CORTES CASADO ANA MARIA
Informe ejecutivo de CORTES CASADO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES CASADO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES CORYCAS SL | Administrador Solidario | 05/07/2022 | |
CORYCAS SUR SRL | Apoderado | 16/07/2018 | |
TALLERES CORYCAS SL | Apoderado | 20/02/2014 |
VINCULACIONES DE CORTES CASADO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CASADO ANA MARIA
Empresa: CORYCAS SUR SRL
Administrador Solidario
- Cortes Casado Ana Maria
- Cortes Casado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 53012, I/A 9 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-41
Empresa: CORYCAS SUR SRL
Administrador Solidario
- Cortes Casado Ana Maria
- Cortes Casado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 85, S 8, H SE 53012, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-41
Empresa: TALLERES CORYCAS SL
Administrador Solidario
- Cortes Casado Ana Maria
- Cortes Casado Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 127, S 8, H SE 27928, I/A 6 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-41
Empresa: CORYCAS SUR SRL
Apoderado
- Cortes Casado Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 84, S 8, H SE 53012, I/A 6 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-41
Empresa: TALLERES CORYCAS SL
Apoderado
- Cortes Casado Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2422 , F 126, S 8, H SE 27928, I/A 2 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-41
Información de CORTES CASADO ANA MARIA
Mostramos los datos de CORTES CASADO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CASADO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos