CORTES CARBALLO MARIO
Informe ejecutivo de CORTES CARBALLO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CORTES CARBALLO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA SA | Consejero | 09/05/2012 | 29/06/2020 |
PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA SA | M.C.Com.Perm | 07/03/2016 | 29/06/2020 |
BIC EURONOVA SA | Vicepresidente | 07/07/2016 | 12/08/2019 |
BIC EURONOVA SA | Consejero | 02/03/2016 | 12/08/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MALAGA SA | Vicepresidente | 30/07/2015 | 08/08/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MALAGA SA | Consejero | 30/07/2015 | 08/08/2019 |
PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA SA | Consejero | 29/07/2015 | 31/07/2019 |
ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS DE EMPRESA SA | Consejero | 14/12/2015 | 21/02/2019 |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA | Consejero | 14/11/2012 | 24/09/2018 |
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SA MUNICIPAL | Consejero | 22/08/2011 | 24/09/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORTES CARBALLO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CARBALLO MARIO
Empresa: PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA SA
Consejero
- Cortes Carballo Mario
- Maeso Gonzalez Elvira
M.C.Com.Perm
- Cortes Carballo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576, L 489, F 55, S 8, H MA 458, I/A 68 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-29
Consejero
Vicepresidente
- Cortes Carballo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5645, L 4552, F 181, S 8, H MA 7252, I/A 80 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-29
Empresa: BIC EURONOVA SA
Consejero
- Cortes Carballo Mario
Vicepresidente
- Cortes Carballo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5753, L 4660, F 33, S 8, H MA 5647, I/A 53 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-29
Empresa: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576, L 489, F 111, S 8, H MA 17890, I/A 56 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-29
Consejero
- Cortes Carballo Mario
- Lopez Caparros Ana Maria
- Martin Rojo Maria Del Mar
- Martinez Echevarria Maldonado Rafael
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606, L 1519, F 176, S 8, H MA 8482, I/A 39 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Consejero
- Cortes Carballo Mario
- Mateos Jimenez Javier
- Poyato Lara Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5041, L 3948, F 56, S 8, H MA 9013, I/A 87 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-29
Empresa: BIC EURONOVA SA
Vicepresidente
- Cortes Carballo Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900, L 1813, F 101, S 8, H MA 5647, I/A 46 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-29
Empresa: PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA SA
Consejero
- Cortes Carballo Mario
- De La Torre Prados Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576, L 489, F 51, S 8, H MA 458, I/A 59 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-29
Empresa: PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA SA
M.C.Com.Perm
Pre.Com.Perm
Sec.Com.Perm
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576, L 489, F 51, S 8, H MA 458, I/A 59 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-29
Empresa: BIC EURONOVA SA
Consejero
- Cortes Carballo Mario
- Empresa Municipal De Iniciativas Y Actividades Emp
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900, L 1813, F 100, S 8, H MA 5647, I/A 45 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-29
VER MAS ACTOS
Información de CORTES CARBALLO MARIO
Mostramos los datos de CORTES CARBALLO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CARBALLO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos