CORTES CALVO CAROLINA
Informe ejecutivo de CORTES CALVO CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTES CALVO CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELTAN EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 09/08/2016 | |
MATER TRAINING SL | Secretario | 13/08/2013 | |
MATER TRAINING SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/08/2013 | |
MATER TRAINING SL | Consejero | 13/08/2013 |
VINCULACIONES DE CORTES CALVO CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES CALVO CAROLINA
Empresa: CAICO X327 INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Cortes Calvo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41813 , F 13, S 8, H B 397894, I/A 3 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-08
Empresa: VELTAN EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Cortes Calvo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45446 , F 76, S 8, H B 488034, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Empresa: MATER TRAINING SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Armengol Bosch Nuria
- Cortes Calvo Carolina
- Gomez Carballo Sandra
- Rodellar Merino Laura
- Sanchez Mendez Sonia
Consejero
- Armengol Bosch Nuria
- Cortes Calvo Carolina
- Gomez Carballo Sandra
- Rodellar Merino Laura
- Sanchez Mendez Sonia
Presidente
Secretario
- Cortes Calvo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43899 , F 190, S 8, H B 441366, I/A 1 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08
Empresa: CAICO X327 INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Cortes Calvo Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41813 , F 12, S 8, H B 397894, I/A 2 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Información de CORTES CALVO CAROLINA
Mostramos los datos de CORTES CALVO CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES CALVO CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos