CORTES BALLARIN JOSE HERNAN
Informe ejecutivo de CORTES BALLARIN JOSE HERNAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTES BALLARIN JOSE HERNAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGA PIRINEOS SA | Secretario No Consejero | 31/03/2022 | |
CORTES-ORUS-VICENTE ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 29/06/2021 | |
CORTES-ORUS-VICENTE ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 29/06/2021 |
VINCULACIONES DE CORTES BALLARIN JOSE HERNAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES BALLARIN JOSE HERNAN
Empresa: BODEGA PIRINEOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Cortes Ballarin Jose Hernan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 115, S 8, H HU 1950, I/A 66 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-22
Empresa: BODEGA PIRINEOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Cortes Ballarin Jose Hernan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 115, S 8, H HU 1950, I/A 66 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-22
Empresa: CORTES-ORUS-VICENTE ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Cortes Ballarin Jose Hernan
- Orus Ruiz Jose-maria
- Vicente Canut Javier
Soc.Prof.
- Cortes Ballarin Jose Hernan
- Orus Ruiz Jose-maria
- Vicente Canut Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 159, S 8, H HU 14604, I/A 1 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-22
Empresa: BODEGA PIRINEOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Cortes Ballarin Jose Hernan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 112, S 8, H HU 1950, I/A 54 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-22
Empresa: BODEGA PIRINEOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Cortes Ballarin Jose Hernan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 112, S 8, H HU 1950, I/A 54 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-22
Empresa: BODEGA PIRINEOS SA
Secretario
- Cortes Ballarin Jose Hernan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 216, S 8, H HU 1950, I/A 37 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-22
Información de CORTES BALLARIN JOSE HERNAN
Mostramos los datos de CORTES BALLARIN JOSE HERNAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES BALLARIN JOSE HERNAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos