CORTES AYEN MARIO
Informe ejecutivo de CORTES AYEN MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORTES AYEN MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Apoderado Solidario | 06/07/2016 | 24/08/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Apoderado Mancomunado | 06/07/2016 | 24/08/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Gerente | 06/07/2016 | 24/08/2017 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Gerente | 31/05/2016 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 31/05/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Apoderado | 02/09/2015 | 31/05/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/03/2014 | 02/09/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Apoderado | 20/03/2014 | 02/09/2015 |
EURO TECNICS ELECTRONICA SL | Administrador Unico | 31/03/2015 | |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Apoderado Solidario | 21/09/2011 | 20/03/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORTES AYEN MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES AYEN MARIO
Apoderado Mancomunado
- Budesca Odena Artur
- Budesca Odena Artur
- Cortes Ayen Mario
- Solichero Rosello Toful
- Solichero Rosello Toful
Apoderado Solidario
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2951 , F 219, S 8, H T 4897, I/A 78 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-43
Gerente
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2951 , F 219, S 8, H T 4897, I/A 78 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-43
Apoderado Mancomunado
- Campos Alvarez Maria Cristina
- Cortes Ayen Mario
- Floria Eseberri Begoña
Apoderado Solidario
Apoderado
Gerente
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2951 , F 217, S 8, H T 4897, I/A 75 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortes Ayen Mario
Apoderado
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 224, S 8, H T 4897, I/A 73 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-43
Gerente
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 224, S 8, H T 4897, I/A 73 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortes Ayen Mario
- Floria Eseberri Begoña
- Leon Aller Rocio
Apoderado
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 223, S 8, H T 4897, I/A 71 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortes Ayen Mario
- Floria Eseberri Begoña
- Leon Aller Rocio
Apoderado
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 223, S 8, H T 4897, I/A 71 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-43
Empresa: EURO TECNICS ELECTRONICA SL
Administrador Unico
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388 , F 186, S 8, H T 16663, I/A 3 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-43
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortes Ayen Mario
- Floria Eseberri Begoña
- Leon Aller Rocio
Apoderado
- Cortes Ayen Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 219, S 8, H T 4897, I/A 66 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-43
Apoderado Mancomunado
- Cortes Ayen Mario
- De La Varga Hernandez Dionisio
- Floria Eseberri Begoña
Apoderado Solidario
- Cortes Ayen Mario
- De La Varga Hernandez Dionisio
- Floria Eseberri Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 219, S 8, H T 4897, I/A 66 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-43
VER MAS ACTOS
Información de CORTES AYEN MARIO
Mostramos los datos de CORTES AYEN MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES AYEN MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos