CORTES AGUILAR EVA
Informe ejecutivo de CORTES AGUILAR EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CORTES AGUILAR EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBLES OPTIMS XXI SL | Consejero Delegado Solidario | 27/03/2024 | |
C&C CONFORT APARTMENTS SL | Apoderado Solidario | 23/12/2020 | |
DOMUS LAR RIVIERA SL | Liquidador | 05/12/2016 | |
INMOBLES OPTIMS XXI SL | Secretario | 08/07/2016 |
VINCULACIONES DE CORTES AGUILAR EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES AGUILAR EVA
Empresa: INMOBLES OPTIMS XXI SL
Consejero Delegado Solidario
- Cortes Aguilar Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39567 , F 214, S 8, H B 261416, I/A 15 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-08
Empresa: C&C CONFORT APARTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Cortes Aguilar Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47531 , F 183, S 8, H B 554766, I/A 2 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-08
Empresa: CORBAR SL
Apoderado Solidario
- Cortes Aguilar Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45270 , F 175, S 8, H B 77305, I/A 24 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-08
Empresa: DOMUS LAR RIVIERA SL
Liquidador
- Cortes Aguilar Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37411 , F 54, S 8, H B 298125, I/A 7 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-08
Empresa: HOLIDAY AUTOS BROKER SL
Apoderado
- Cortes Aguilar Eva
- Francesca Benati
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Cortes Aguilar Eva
- Francesca Benati
- Mark Maddock
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37560 , F 177, S 8, H B 296347, I/A 13 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Empresa: INMOBLES OPTIMS XXI SL
Secretario
- Cortes Aguilar Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39567 , F 213, S 8, H B 261416, I/A 10 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-08
Empresa: CORBAR SL
Apoderado Mancomunado
- Cortes Aguilar Eva
- Cortes Gallifa Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34539 , F 100, S 8, H B 77305, I/A 20 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-08
Empresa: CORBAR SL
Apoderado Solidario
- Cortes Aguilar Eva
- Cortes Gallifa Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34539 , F 100, S 8, H B 77305, I/A 21 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-08
Empresa: CORBAR SL
Apoderado Mancomunado
- Cortes Aguilar Eva
- Cortes Gallifa Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34539 , F 98, S 8, H B 77305, I/A 19 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: GLOBAL TRAVEL BROKER SL
Apoderado
- Cortes Aguilar Eva
- Marcus Johannes Van Velzen
Secretario No Consejero
- Cortes Aguilar Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43166 , F 181, S 8, H B 277695, I/A 25 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-08
VER MAS ACTOS
Información de CORTES AGUILAR EVA
Mostramos los datos de CORTES AGUILAR EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES AGUILAR EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos