CORTEGUERA BODE ARCADIO
Informe ejecutivo de CORTEGUERA BODE ARCADIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTEGUERA BODE ARCADIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORTEGUERA HERMANOS SL | Socio Unico | 11/04/2013 | |
CORTEGUERA HERMANOS SL | Administrador Unico | 04/03/2013 |
VINCULACIONES DE CORTEGUERA BODE ARCADIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTEGUERA BODE ARCADIO
Empresa: CORTEGUERA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Corteguera Bode Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 127, S 8, H AS 9075, I/A 21 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-33
Empresa: CORTEGUERA HERMANOS SA
Socio Único
- Corteguera Bode Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 126, S 8, H AS 9075, I/A 19 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-33
Empresa: CORTEGUERA HERMANOS SA
Administrador Unico
- Corteguera Bode Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 126, S 8, H AS 9075, I/A 18 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-33
Empresa: CORTEGUERA BODE SL
Administrador Solidario
- Corteguera Bode Arcadio
- Corteguera Bode Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3687 , F 26, S 8, H AS 37851, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-33
Empresa: CORTEGUERA HERMANOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Corteguera Bode Arcadio
- Corteguera Bode Jose Luis
- Corteguera Coro Laura
Consejero
- Corteguera Bode Arcadio
- Corteguera Bode Jose Luis
- Corteguera Coro Laura
Presidente
Secretario
- Corteguera Bode Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 126, S 8, H AS 9075, I/A 17 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-33
Información de CORTEGUERA BODE ARCADIO
Mostramos los datos de CORTEGUERA BODE ARCADIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTEGUERA BODE ARCADIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos