CORTECERO GARRIDO AZAHARA
Informe ejecutivo de CORTECERO GARRIDO AZAHARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORTECERO GARRIDO AZAHARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILI CONSULTING SL | Socio Unico | 07/05/2019 | |
INMOBILI CONSULTING SL | Administrador Unico | 07/05/2019 | |
LACABIA CHAMBERI SL | Socio Unico | 22/04/2019 | |
LACABIA CHAMBERI SL | Administrador Unico | 22/04/2019 | |
LA CABIA BARES&RESTAURANTES SL | Socio Unico | 26/02/2019 | |
LA CABIA BARES&RESTAURANTES SL | Administrador Unico | 26/02/2019 | |
SYA OBRAS EVENTOS Y MONTAJES SL | Socio Unico | 25/02/2019 | |
SYA OBRAS EVENTOS Y MONTAJES SL | Administrador Unico | 25/02/2019 |
VINCULACIONES DE CORTECERO GARRIDO AZAHARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTECERO GARRIDO AZAHARA
Empresa: SYA SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37403 , F 61, S 8, H M 666823, I/A 4 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Empresa: INMOBILI CONSULTING SL
Administrador Unico
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38213 , F 170, S 8, H M 679984, I/A 2 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: INMOBILI CONSULTING SL
Nuevo Socio Único
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38213 , F 170, S 8, H M 679984, I/A 2 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-28
Empresa: SYA SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37403 , F 60, S 8, H M 666823, I/A 3 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: SYA SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37403 , F 60, S 8, H M 666823, I/A 3 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: LACABIA CHAMBERI SL
Administrador Unico
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 175, S 8, H M 692834, I/A 1 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: LACABIA CHAMBERI SL
Socio Único
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38989 , F 175, S 8, H M 692834, I/A 1 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: LA CABIA BARES&RESTAURANTES SL
Administrador Unico
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38134 , F 85, S 8, H M 678654, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: LA CABIA BARES&RESTAURANTES SL
Nuevo Socio Único
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38134 , F 85, S 8, H M 678654, I/A 2 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: SYA OBRAS EVENTOS Y MONTAJES SL
Administrador Unico
- Cortecero Garrido Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36524 , F 171, S 8, H M 656028, I/A 4 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
VER MAS ACTOS
Información de CORTECERO GARRIDO AZAHARA
Mostramos los datos de CORTECERO GARRIDO AZAHARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTECERO GARRIDO AZAHARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos