CORTE GARCIA RUBEN
Informe ejecutivo de CORTE GARCIA RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE CORTE GARCIA RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTE GARCIA RUBEN
Empresa: KONSTANTIN LAB SL
Apoderado
- Corte Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4217 , F 154, S 8, H AS 50305, I/A 5 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-33
Empresa: TRANSFORMADOS CANTON SL
Apoderado
- Corte Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 5, S 8, H AS 44239, I/A 4 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-33
Empresa: HIERROS CANTON SL
Apoderado
- Corte Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 41, S 8, H AS 17851, I/A 17 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-33
Empresa: HIERROS CANTON SL
Apoderado
- Corte Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 40, S 8, H AS 17851, I/A 13 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-33
Empresa: TRANSFORMADOS CANTON SL
Apoderado
- Corte Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992 , F 5, S 8, H AS 44239, I/A 3 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-33
Información de CORTE GARCIA RUBEN
Mostramos los datos de CORTE GARCIA RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTE GARCIA RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos