CORTABITARTE MADARIETA JON MARTIN
Informe ejecutivo de CORTABITARTE MADARIETA JON MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORTABITARTE MADARIETA JON MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KABANAKO-PRO 2016 SL | Administrador Unico | 24/11/2015 | |
OLAKORTA SL | Administrador Solidario | 21/02/2012 | |
KORMA AIXEDER SL | Administrador Solidario | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE CORTABITARTE MADARIETA JON MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTABITARTE MADARIETA JON MARTIN
Empresa: KORATU SL
Liquidador
- Cortabitarte Madarieta Jon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4349 , F 139, S 8, H BI 38135, I/A 2 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-48
Empresa: PROMOCIONES BAKEKA SL
Consejero
- Atutxa Zalduegui Iskander
- Berasategui Salazar Eduardo
- Cortabitarte Madarieta Jon Martin
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4099 , F 145, S 8, H BI 32489, I/A 7 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-48
Empresa: ETXEBADOSA SL
Consejero
- Atutxa Zalduegui Iskander
- Berasategui Salazar Eduardo
- Cortabitarte Madarieta Jon Martin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4638 , F 27, S 8, H BI 44280, I/A 4 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-48
Empresa: KABANAKO-PRO 2016 SL
Administrador Unico
- Cortabitarte Madarieta Jon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 137, S 8, H BI 67154, I/A 1 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-48
Empresa: OLAKORTA SL
Administrador Solidario
- Cortabitarte Madarieta Jon Martin
- Olaortua Laspra Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5265 , F 198, S 8, H BI 59890, I/A 1 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-48
Empresa: KORMA AIXEDER SL
Administrador Solidario
- Cortabitarte Madarieta Alberto
- Cortabitarte Madarieta Jon Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5026 , F 25, S 8, H BI 54083, I/A 1 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-48
Información de CORTABITARTE MADARIETA JON MARTIN
Mostramos los datos de CORTABITARTE MADARIETA JON MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTABITARTE MADARIETA JON MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos