CORSINI PRADO LETICIA
Informe ejecutivo de CORSINI PRADO LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CORSINI PRADO LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE VIDA PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Apoderado | 27/04/2024 | |
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Apoderado | 19/04/2024 | |
MAPFRE TECH SA | Apoderado | 17/08/2023 |
VINCULACIONES DE CORSINI PRADO LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORSINI PRADO LETICIA
Empresa: MAPFRE VIDA EMPLEO EPSV
Miem.J.G.P.V
- Corsini Prado Leticia
Sec.J.G.P.V
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 68641, I/A 33 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-48
Empresa: MAPFRE VIDA EMPLEO EPSV
Miem.J.G.P.V
- Arriaran Herran Julen
- Corsini Prado Leticia
- Zabaleta Rojo Patxi
Sec.J.G.P.V
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 68641, I/A 32 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-48
Empresa: MAPFRE VIDA UNO EPSV INDIVIDUAL
Secretario No Consejero
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 79,C , I/ 56 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-48
Empresa: MAPFRE VIDA UNO EPSV INDIVIDUAL
Secretario No Consejero
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 79,C , I/ 55 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-48
Empresa: MAPFRE SA
Apoderado
- Corsini Prado Leticia
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 6152, I/A 761 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Apoderado
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 7499, I/A 688 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Apoderado Solidario
- Corsini Prado Leticia
- Corsini Prado Leticia
Apoderado
- Corsini Prado Leticia
- Davila Bermejo Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52461, I/A 857 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
ViceSecreNoM
- Corsini Prado Leticia
Vicesecretario No Consejero
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52461, I/A 856 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
ViceSecreNoM
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 31, S 8, H M 52461, I/A 721 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Consejero
Presidente
SecComAudit
- Corsini Prado Leticia
Secretario No Consejero
- Corsini Prado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 54933, I/A 207 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
VER MAS ACTOS
Información de CORSINI PRADO LETICIA
Mostramos los datos de CORSINI PRADO LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORSINI PRADO LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos