CORSINI DE LACALLE FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de CORSINI DE LACALLE FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORSINI DE LACALLE FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAJA REAL ESTATE SL | Presidente | 25/09/2024 | |
SAJA REAL ESTATE SL | Consejero | 17/09/2024 | |
GRANJA T C DEL JARAMA SA | Presidente | 12/02/2024 | |
DEFENDER SL | Administrador Unico | 12/02/2024 | |
AGROCOR SRL | Administrador Unico | 09/02/2024 | |
AGROPECUARIA VELILLA SA | Apoderado Mancomunado | 18/01/2022 | |
AGROPECUARIA VELILLA SA | Consejero | 06/09/2017 | |
GRANJA T C DEL JARAMA SA | Consejero | 21/04/2016 | |
AGRUPACION PROMOTORA RIVAS LEGANES SA | Secretario | 20/04/2016 | |
AGRUPACION PROMOTORA RIVAS LEGANES SA | Consejero | 20/04/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORSINI DE LACALLE FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORSINI DE LACALLE FRANCISCO DE BORJA
Empresa: SAJA REAL ESTATE SL
Presidente
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832173, I/A 2 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Empresa: SAJA REAL ESTATE SL
Consejero
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
- Perez Maura De Bustos Borja
- Perez-maura Rodriguez-miñon Jacobo
- Santos Perez Maura Carolina Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832173, I/A 1 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: GRANJA T C DEL JARAMA SA
Presidente
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13692 , F 213, S 8, H M 104005, I/A 33 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: GRANJA T C DEL JARAMA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13692 , F 213, S 8, H M 104005, I/A 33 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: DEFENDER SL
Administrador Unico
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27024 , F 224, S 8, H M 132353, I/A 11 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: AGROCOR SRL
Administrador Unico
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 132, S 8, H M 34287, I/A 29 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Empresa: AGROPECUARIA VELILLA SA
Consejero
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
- Corsini Garcia De San Miguel Eduardo
- Corsini Montero Amparo
- Corsini Muñoz De Rivera Juan Carlos
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815 , F 21, S 8, H M 126291, I/A 26 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: GAMVELILLA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
- Corsini Muñoz De Rivera Juan Carlos
- Faura Batlle Joaquin
- Tatay Aguilera Ramon
- Ussia Figueroa Francisco De Borja
- Ussia Figueroa Ignacio
Presidente
Secretario
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19392 , F 160, S 8, H M 340111, I/A 9 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: AGROPECUARIA VELILLA SA
Apoderado Mancomunado
- Cavestany Corsini Jose
- Corsini Alonso Juan Manuel
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
- Juan Carlos Corsini Muñoz De Rivera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7815 , F 20, S 8, H M 126291, I/A 25 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Consejero Delegado
Consejero
- Corsini De Lacalle Belen Maria
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
- Corsini Muñoz De Rivera Juan Carlos
- De Lacalle Rubio Monica
Presidente
Secretario
- Corsini De Lacalle Francisco De Borja
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 121, S 8, H M 63577, I/A 30 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
VER MAS ACTOS
Información de CORSINI DE LACALLE FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de CORSINI DE LACALLE FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORSINI DE LACALLE FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos