CORRUCHAGA ROA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de CORRUCHAGA ROA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORRUCHAGA ROA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 06/02/2019 | 12/11/2019 |
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Apoderado | 03/04/2017 | 28/08/2018 |
VINCULACIONES DE CORRUCHAGA ROA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRUCHAGA ROA MARIA LUISA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alesanco Aguado Manuel
- Capellin Cano Jose Antonio
- Corruchaga Roa Maria Luisa
- De La Hoz Sanchez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 54, S 8, H M 469367, I/A 151 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Apoderado
- Corruchaga Roa Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 18, S 8, H M 469367, I/A 93 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: AVIVA GESTION SGIIC SA
Apoderado
- Corruchaga Roa Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34462 , F 168, S 8, H M 265725, I/A 115 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Información de CORRUCHAGA ROA MARIA LUISA
Mostramos los datos de CORRUCHAGA ROA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRUCHAGA ROA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos