CORROTO BRICEÑO JESUS
Informe ejecutivo de CORROTO BRICEÑO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORROTO BRICEÑO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARDIN DE COLMENAR SA | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
CAMPO OLIVAR SA | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
HUPACO SA | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
JEHUPA SL | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
JESUS CORROTO MARTIN E HIJOS SL | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
OLEVI GESTION AGRICOLA SL | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
RESTOLEDO SL | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
OLEVI GESTION AGRICOLA SL | Apoderado Solidario | 21/05/2018 | |
JARDIN DE COLMENAR SA | Apoderado Solidario | 05/03/2015 | |
JEHUPA SL | Apoderado Solidario | 05/03/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORROTO BRICEÑO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORROTO BRICEÑO JESUS
Empresa: CORROTO ARQUITECTURA SLP
Administrador Unico
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 197, S 8, H TO 26984, I/A 3 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-45
Empresa: RESTOLEDO SL
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1530 , F 66, S 8, H TO 19154, I/A 13 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Empresa: OLEVI GESTION AGRICOLA SL
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 79, S 8, H TO 40595, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Empresa: JESUS CORROTO MARTIN E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 208, S 8, H TO 10009, I/A 15 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Empresa: JEHUPA SL
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 84, S 8, H TO 4185, I/A 13 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Empresa: HUPACO SA
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 33, S 8, H TO 2887, I/A 25 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Empresa: CAMPO OLIVAR SA
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545 , F 176, S 8, H TO 18177, I/A 12 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Empresa: JARDIN DE COLMENAR SA
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1063 , F 99, S 8, H TO 16557, I/A 10 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-45
Empresa: OLEVI GESTION AGRICOLA SL
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 79, S 8, H TO 40595, I/A 2 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-45
Empresa: JESUS CORROTO MARTIN E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Corroto Briceño Alicia Maria
- Corroto Briceño Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 130, S 8, H TO 10009, I/A 11 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-45
VER MAS ACTOS
Información de CORROTO BRICEÑO JESUS
Mostramos los datos de CORROTO BRICEÑO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORROTO BRICEÑO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos