CORRIGAN PAUL DAVID
Informe ejecutivo de CORRIGAN PAUL DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 30
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORRIGAN PAUL DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENEF INVESTMENTS SL | Consejero | 10/10/2023 | |
ANDES PACIFIC MAINSTREAM RENEWABLE POWER III SL | Consejero | 26/09/2023 | |
GREEN H2 FARADAY INVESTMENTS SL | Consejero | 26/09/2023 | |
SACRITO INVESTMENTS SL | Consejero | 26/09/2023 | |
COLOMBIA MAINSTREAM RENEWABLE POWER SL | Consejero | 26/09/2023 | |
ANDES MAINSTREAM RENEWABLE POWER II SL | Consejero | 26/09/2023 | |
MAINSTREAM CENTRAL AMERICA INVESTMENTS ONE SL | Consejero | 26/09/2023 | |
BICALI INVESTMENTS SL | Consejero | 25/09/2023 | |
SACRITO INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 21/10/2022 | |
MAINSTREAM CENTRAL AMERICA INVESTMENTS ONE SL | Apoderado Solidario | 06/10/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORRIGAN PAUL DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRIGAN PAUL DAVID
Empresa: DENEF INVESTMENTS SL
Consejero
- Corrigan Paul David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42574 , F 192, S 8, H M 615201, I/A 20 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Empresa: GREEN H2 FARADAY INVESTMENTS SL
Consejero
- Corrigan Paul David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43991 , F 221, S 8, H M 755754, I/A 11 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Consejero
- Corrigan Paul David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35554 , F 182, S 8, H M 639021, I/A 12 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Consejero
- Corrigan Paul David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 15, S 8, H M 731676, I/A 11 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Consejero
- Corrigan Paul David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35460 , F 131, S 8, H M 637406, I/A 12 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Consejero
- Corrigan Paul David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35554 , F 218, S 8, H M 639022, I/A 13 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: SACRITO INVESTMENTS SL
Consejero
- Corrigan Paul David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42142 , F 215, S 8, H M 746102, I/A 11 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: BICALI INVESTMENTS SL
Consejero
- Corrigan Paul David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38236 , F 202, S 8, H M 680385, I/A 12 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: BICALI INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
- Corrigan Paul David
Consejero
- Corrigan Paul David
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38236 , F 201, S 8, H M 680385, I/A 11 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Consejero Delegado
- Corrigan Paul David
Consejero
- Corrigan Paul David
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35460 , F 130, S 8, H M 637406, I/A 11 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
VER MAS ACTOS
Información de CORRIGAN PAUL DAVID
Mostramos los datos de CORRIGAN PAUL DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRIGAN PAUL DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos