CORREGIDOR MUÑOZ MARIO
Informe ejecutivo de CORREGIDOR MUÑOZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORREGIDOR MUÑOZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT LEVEL TRAVEL SL | Administrador Solidario | 11/05/2021 | |
BIOSHELTER VIAJES SL | Administrador Solidario | 27/06/2017 | |
DESTACA ASESORIA TURISTICA SL | Administrador Solidario | 19/09/2014 | |
MUEVETE CON VENTAJAS SL | Consejero Delegado | 30/04/2009 |
VINCULACIONES DE CORREGIDOR MUÑOZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORREGIDOR MUÑOZ MARIO
Empresa: NEXT LEVEL TRAVEL SL
Administrador Solidario
- Corregidor Muñoz Mario
- Muñoz San Jose Jose Luis
- Pablo Rubio Pedro
- Vazquez Estevez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 211, S 8, H M 741042, I/A 1 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: NIVEL 10 VIAJES SL
Administrador Solidario
- Corregidor Muñoz Mario
- Muñoz San Jose Jose Luis
- Pablo Rubio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32706 , F 62, S 8, H M 588776, I/A 2 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Empresa: BIOSHELTER VIAJES SL
Administrador Solidario
- Corregidor Muñoz Mario
- Del Rio Serrano Eva Angelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6491 , F 197, S 8, H M 31774, I/A 8 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Empresa: NIVEL 10 VIAJES SL
Administrador Solidario
- Corregidor Muñoz Mario
- Muñoz San Jose Jose Luis
- Pablo Rubio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32706 , F 61, S 8, H M 588776, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: DESTACA ASESORIA TURISTICA SL
Administrador Solidario
- Corregidor Muñoz Mario
- Pablo Rubio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32659 , F 10, S 8, H M 587878, I/A 1 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Empresa: MUEVETE CON VENTAJAS SL
Consejero Delegado
- Corregidor Muñoz Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40819 , F 214, S 8, H B 205121, I/A 26 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
Información de CORREGIDOR MUÑOZ MARIO
Mostramos los datos de CORREGIDOR MUÑOZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORREGIDOR MUÑOZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos