CORREDERA GRAND ALEJANDRO JAVIER
Informe ejecutivo de CORREDERA GRAND ALEJANDRO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORREDERA GRAND ALEJANDRO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES RIO ALEGRE SL | Administrador Unico | 29/12/2008 | 19/05/2015 |
GESFOMENTO Y EDIFICACIONES SL | Administrador Unico | 29/12/2008 | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE CORREDERA GRAND ALEJANDRO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORREDERA GRAND ALEJANDRO JAVIER
Empresa: PROMOCIONES RIO ALEGRE SL
Administrador Unico
- Corredera Grand Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 123, S 8, H S 6821, I/A 9 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-39
Empresa: GESFOMENTO Y EDIFICACIONES SL
Administrador Unico
- Corredera Grand Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 17, S 8, H S 15244, I/A 4 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-39
Empresa: PROMOCIONES RIO ALEGRE SL
Administrador Unico
- Corredera Grand Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 122, S 8, H S 6821, I/A 8 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-39
Empresa: GESFOMENTO Y EDIFICACIONES SL
Administrador Unico
- Corredera Grand Alejandro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 17, S 8, H S 15244, I/A 3 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-39
Información de CORREDERA GRAND ALEJANDRO JAVIER
Mostramos los datos de CORREDERA GRAND ALEJANDRO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORREDERA GRAND ALEJANDRO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos