CORREAS TEJEDOR NOELIA
Informe ejecutivo de CORREAS TEJEDOR NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORREAS TEJEDOR NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACADAR SA | Apoderado | 26/10/2022 | |
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA | Apoderado | 09/09/2022 | |
SA TRABAJOS Y OBRAS | Apoderado Solidario | 09/09/2022 | |
ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA | Apoderado Solidario | 09/09/2022 | |
EYM GUINOVART SA | Apoderado Solidario | 08/09/2022 | |
CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO SA | Apoderado | 27/07/2022 | |
OHL INDUSTRIAL SL | Apoderado | 22/07/2022 | |
AVALORA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA | Apoderado | 22/07/2022 | |
OHL SERVICIOS INGESAN SA | Apoderado | 21/07/2022 |
VINCULACIONES DE CORREAS TEJEDOR NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORREAS TEJEDOR NOELIA
Empresa: PACADAR SA
Apoderado
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2518 , F 205, S 8, H M 44015, I/A 147 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Apoderado
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 125, S 8, H M 7293, I/A 77 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: SA TRABAJOS Y OBRAS
Apoderado Solidario
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33597 , F 158, S 8, H M 16078, I/A 634 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA
Apoderado Solidario
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43648 , F 1, S 8, H M 206154, I/A 196 (09/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-28
Empresa: EYM INSTALACIONES SA
Apoderado Solidario
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23787 , F 153, S 8, H M 426893, I/A 99 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28
Empresa: CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO SA
Apoderado
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5966 , F 3, S 8, H BI 61443, I/A 75 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-48
Empresa: OHL INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34590 , F 225, S 8, H M 453375, I/A 113 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Apoderado
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37048 , F 197, S 8, H M 111522, I/A 83 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: OHL SERVICIOS INGESAN SA
Apoderado
- Correas Tejedor Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43186 , F 30, S 8, H M 446665, I/A 131 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Información de CORREAS TEJEDOR NOELIA
Mostramos los datos de CORREAS TEJEDOR NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORREAS TEJEDOR NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos