CORREA MALMCRONA CLARA-LORENA
Informe ejecutivo de CORREA MALMCRONA CLARA-LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORREA MALMCRONA CLARA-LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAF PORTAFOLIO SA | Administrador Unico | 12/12/2022 | |
DAF CARTERA SA | Administrador Unico | 12/12/2022 | |
DAF CARTERA SA | Apoderado | 20/04/2018 | |
DAF PORTAFOLIO SA | Apoderado | 20/04/2018 |
VINCULACIONES DE CORREA MALMCRONA CLARA-LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORREA MALMCRONA CLARA-LORENA
Empresa: DAF CARTERA SA
Administrador Unico
- Correa Malmcrona Clara-lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 132, S 8, H M 71057, I/A 84 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: DAF PORTAFOLIO SA
Administrador Unico
- Correa Malmcrona Clara-lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 184, S 8, H M 67740, I/A 80 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: DAF CARTERA SA
Administrador Unico
- Correa Malmcrona Clara-lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 132, S 8, H M 71057, I/A 83 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: DAF PORTAFOLIO SA
Administrador Unico
- Correa Malmcrona Clara-lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 184, S 8, H M 67740, I/A 79 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Empresa: DAF PORTAFOLIO SA
Administrador Unico
- Correa Malmcrona Clara-lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 184, S 8, H M 67740, I/A 77 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: DAF CARTERA SA
Administrador Unico
- Correa Malmcrona Clara-lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 39, S 8, H M 71057, I/A 81 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: DAF PORTAFOLIO SA
Apoderado
- Correa Malmcrona Clara-lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 183, S 8, H M 67740, I/A 76 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: DAF CARTERA SA
Apoderado
- Correa Malmcrona Clara-lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4280 , F 38, S 8, H M 71057, I/A 80 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
Información de CORREA MALMCRONA CLARA-LORENA
Mostramos los datos de CORREA MALMCRONA CLARA-LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORREA MALMCRONA CLARA-LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos