CORREA ENRIQUEZ FLORENTINO
Informe ejecutivo de CORREA ENRIQUEZ FLORENTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORREA ENRIQUEZ FLORENTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TICOREZ GRUPO INMOBILIARIO SL | Socio Unico | 29/12/2015 | |
TICOREZ GRUPO INMOBILIARIO SL | Administrador Unico | 29/12/2015 | |
GRUPO SILCONESIA SLP | Socio | 07/09/2012 |
VINCULACIONES DE CORREA ENRIQUEZ FLORENTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORREA ENRIQUEZ FLORENTINO
Empresa: TICOREZ GRUPO INMOBILIARIO SL
Administrador Unico
- Correa Enriquez Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5466, L 4373, F 173, S 8, H MA131504, I/A 1 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-29
Empresa: TICOREZ GRUPO INMOBILIARIO SL
Socio Único
- Correa Enriquez Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5466, L 4373, F 173, S 8, H MA131504, I/A 1 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-29
Empresa: GRUPO SILCONESIA SLP
Socio
- Correa Enriquez Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5047, L 3954, F 54, S 8, H MA114902, I/A 1 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2015-141-29
Empresa: HOGAR Y JARDIN SA
Apoderado
- Correa Enriquez Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615, L 182, F 213, S 8, H CS 4910, I/A 30 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-12
Información de CORREA ENRIQUEZ FLORENTINO
Mostramos los datos de CORREA ENRIQUEZ FLORENTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORREA ENRIQUEZ FLORENTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos