CORREA CORREA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CORREA CORREA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORREA CORREA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNIAGRO SL | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2024 | |
TECNIAGRO SL | Presidente | 13/02/2024 | |
TECNIAGRO SL | Consejero | 13/02/2024 | |
MUNDO VEGETAL SL | Administrador Solidario | 07/12/2017 | |
QUIMIAGRONATURE SL | Administrador Solidario | 02/09/2010 |
VINCULACIONES DE CORREA CORREA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORREA CORREA JOSE ANTONIO
Empresa: TECNIAGRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Correa Correa Jose Antonio
- Fernandez Navarro Francisco
Consejero
- Correa Correa Jose Antonio
- Correa Gutierrez Daniel
- Fernandez Guerrero Francisco Javier
- Fernandez Navarro Francisco
Presidente
- Correa Correa Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 177, S 8, H AL 3055, I/A 13 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-04
Empresa: TECNIAGRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Correa Correa Jose Antonio
- Fernandez Navarro Francisco
Consejero
- Correa Correa Jose Antonio
- Correa Gutierrez Daniel
- Fernandez Guerrero Francisco Javier
- Fernandez Navarro Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Correa Correa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 177, S 8, H AL 3055, I/A 13 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-04
Empresa: TECNIAGRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Correa Correa Jose Antonio
- Fernandez Navarro Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Correa Correa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 176, S 8, H AL 3055, I/A 12 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-04
Empresa: TECNIAGRO SL
Consejero
- Correa Correa Jose Antonio
- Correa Gutierrez Daniel
- Fernandez Guerrero Francisco Javier
- Fernandez Navarro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 175, S 8, H AL 3055, I/A 11 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-04
Empresa: TECNIAGRO SL
Administrador Solidario
- Correa Correa Jose Antonio
- Fernandez Navarro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 175, S 8, H AL 3055, I/A 11 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-04
Empresa: MUNDO VEGETAL SL
Administrador Solidario
- Correa Correa Jose Antonio
- Fernandez Navarro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891 , F 209, S 8, H AL 48379, I/A 1 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-04
Empresa: TECNIAGRO SL
Administrador Solidario
- Correa Correa Jose Antonio
- Fernandez Navarro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 175, S 8, H AL 3055, I/A 8 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-04
Empresa: QUIMICRISTAL-AGRO SL
Administrador Solidario
- Correa Correa Jose Antonio
- Fernandez Navarro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 167, S 8, H AL 31726, I/A 2 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-04
Empresa: QUIMICRISTAL-AGRO SL
Administrador Mancomunado
- Correa Correa Jose Antonio
- Escobar Sanchez Francisco Jose
- Fernandez Navarro Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190 , F 167, S 8, H AL 31726, I/A 2 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-04
Información de CORREA CORREA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CORREA CORREA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORREA CORREA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos