CORRALES SERVET JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CORRALES SERVET JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CORRALES SERVET JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GROGASPA SL | Administrador Solidario | 28/12/2022 | |
CGO CENTRE GINECOLOGIC I OBSTETRIC SL | REPR.143 RRM | 22/12/2022 | |
HOTEL SANT JORDI SA | Administrador Unico | 01/08/2022 | |
COVA CALELLA SL | Apoderado Mancomunado | 31/08/2021 | |
CQM CLINIC MARESME SL | Apoderado Solidario | 21/12/2020 | |
CQM CLINIC MARESME SL | Presidente | 03/11/2020 | |
CQM CLINIC MARESME SL | Consejero | 03/11/2020 | |
GROGASPA SL | Administrador Solidario | 13/01/2020 | |
CREU GROGA SL | Apoderado Solidario | 17/09/2019 | |
GROGAPARTNERS SL | Apoderado Solidario | 09/09/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CORRALES SERVET JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRALES SERVET JOSE MARIA
Empresa: GROGASPA SA
Administrador Solidario
- Corrales Montolio Juan
- Corrales Servet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37219 , F 87, S 8, H B 303224, I/A 7 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
REPR.143 RRM
- Corrales Servet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23602 , F 68, S 8, H B 55663, I/A 9 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: HOTEL SANT JORDI SA
Administrador Unico
- Corrales Servet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25468 , F 74, S 8, H B 89824, I/A 11 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: COVA CALELLA SL
Apoderado Mancomunado
- Corrales Servet Jose Maria
- Valls Colom Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20659 , F 115, S 8, H B 10849, I/A 11 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-08
Empresa: CQM CLINIC MARESME SL
Apoderado Solidario
- Corrales Servet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38347 , F 32, S 8, H B 252544, I/A 13 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: CQM CLINIC MARESME SL
Consejero
- Corrales Montolio Juan
- Corrales Servet Jose Maria
- Fernandez Viola Candelaria
Presidente
- Corrales Servet Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38347 , F 31, S 8, H B 252544, I/A 11 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-08
Empresa: GROGASPA SA
Administrador Solidario
- Corrales Montolio Juan
- Corrales Servet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37219 , F 87, S 8, H B 303224, I/A 6 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: CREU GROGA SL
Apoderado Solidario
- Corrales Servet Jose Maria
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25249 , F 92, S 8, H B 85652, I/A 14 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-08
Empresa: GROGAPARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Corrales Servet Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46868 , F 209, S 8, H B 533658, I/A 2 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-08
Empresa: CREU GROGA SL
Consejero
- Corrales Montolio Juan
- Corrales Servet Jose Maria
- Fernandez Viola Candelaria
- Sumarroca Claverol Albert
Presidente
- Corrales Servet Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25249 , F 92, S 8, H B 85652, I/A 13 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-08
VER MAS ACTOS
Información de CORRALES SERVET JOSE MARIA
Mostramos los datos de CORRALES SERVET JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRALES SERVET JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos