CORRALES BONILLA RAFAEL
Informe ejecutivo de CORRALES BONILLA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORRALES BONILLA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROSINOX SAL | Presidente | 04/12/2020 | |
PROSINOX SAL | Consejero | 04/12/2020 | |
PROSINOX SAL | Apoderado Mancomunado | 15/03/2018 |
VINCULACIONES DE CORRALES BONILLA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRALES BONILLA RAFAEL
Empresa: PROSINOX SAL
Consejero
- Corrales Bonilla Angel
- Corrales Bonilla Rafael
- Martinez Garcia Julio
Presidente
- Corrales Bonilla Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 62, S 8, H CA 844, I/A 15 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-11
Empresa: PROSINOX SAL
Consejero
- Corrales Bonilla Angel
- Corrales Bonilla Rafael
- Martinez Garcia Julio
Presidente
- Corrales Bonilla Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 62, S 8, H CA 844, I/A 15 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-11
Empresa: INVERSIONES MIÑA SL
Apoderado Solidario
- Corrales Bonilla Rafael
- Martinez Garcia Julio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1141 , F 165, S 8, H CA 12953, I/A 4 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-11
Empresa: PROSINOX SAL
Apoderado Mancomunado
- Corrales Bonilla Angel
- Corrales Bonilla Rafael
- Martinez Garcia Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 57, S 8, H CA 844, I/A 13 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-11
Empresa: PROSINOX SAL
Consejero
- Corrales Bonilla Angel
- Corrales Bonilla Rafael
- Martinez Garcia Julio
Presidente
- Corrales Bonilla Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 57, S 8, H CA 844, I/A 12 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-11
Empresa: PROSINOX SAL
Consejero
- Corrales Bonilla Angel
- Corrales Bonilla Rafael
- Martinez Garcia Julio
Presidente
- Corrales Bonilla Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 57, S 8, H CA 844, I/A 12 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-11
Empresa: PROSINOX SAL
Consejero
- Corrales Bonilla Angel
- Corrales Bonilla Rafael
- Martinez Garcia Julio
Presidente
- Corrales Bonilla Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1500 , F 56, S 8, H CA 844, I/A 11 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-11
Información de CORRALES BONILLA RAFAEL
Mostramos los datos de CORRALES BONILLA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRALES BONILLA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos