CORRAL PEREZ YOLANDA
Informe ejecutivo de CORRAL PEREZ YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORRAL PEREZ YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AUTONOMOS RVM PENSIONES FP | Miem.Com.Ctr | 20/04/2020 | |
SANTANDER AUTONOMOS RVM PENSIONES FP | Miem.Com.Ctr | 02/03/2020 | |
SANTANDER AUTONOMOS RVM PENSIONES FP | Supl.Comi.C. | 06/09/2017 | |
SANTANDER AUTONOMOS RVM PENSIONES FP | Miem.Com.Ctr | 01/06/2017 | |
SANTANDER AUTONOMOS RVM PENSIONES FP | Miem.Com.Ctr | 31/05/2017 | |
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2010 |
VINCULACIONES DE CORRAL PEREZ YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORRAL PEREZ YOLANDA
Empresa: EUROPOPULAR EMPLEO FP
EntidDeposit
Miem.Com.Ctr
- Corral Perez Yolanda
- Gonzalez Gonzalez Pablo
- Leguey Galan Javier
- Sanjuan Jimenez Jessica
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27959 , F 41, S 8, H M 247653, I/A 29 (20/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-80-28
Empresa: EUROPOPULAR EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Cabello Pruefer David
- Corral Perez Yolanda
- Gomez Guerra Mario
- Leguey Galan Javier
- Pala Moncusi Nuria
- Roman Guimaraes Ramon
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27959 , F 41, S 8, H M 247653, I/A 28 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: EUROPOPULAR EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27959 , F 37, S 8, H M 247653, I/A 21 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-28
Empresa: EUROPOPULAR EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
- Barrera Gallego Luis
- Bellver Saez Salvador Jose
- Cabello Prufer Dario
- Corral Perez Yolanda
- Garcia Gonzalez Ramon
- Garcia Torralbo Sergi
- Gonzalez Mora Yeisy
- Guijarro Henriquez Rita Aroa
- Meseguer Colomina Juan Francisco
- Miranda Gonzalez De Echavarri Francisco Javier
- Roca Genis Xavier
- Rodriguez Garcia Jose Ramon
- Vazquez Atienza Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27959 , F 35, S 8, H M 247653, I/A 19 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Empresa: EUROPOPULAR EMPLEO FP
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27959 , F 34, S 8, H M 247653, I/A 18 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Corral Perez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27281 , F 85, S 8, H M 491540, I/A 5 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-28
Empresa: SWISS RE EUROPE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25815 , F 173, S 8, H M 465248, I/A 5 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Información de CORRAL PEREZ YOLANDA
Mostramos los datos de CORRAL PEREZ YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORRAL PEREZ YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos